STAGLIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pastora Imperio, 1
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social STAGLIA SL
CIF B80983901
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE STAGLIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STAGLIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferreira Dos Santos Jose Luis Alonso | Liquidador | 29/05/2023 | 24/07/2023 |
Ferrerira Dos Santos Jose Luis Alonso | Administrador Unico | 28/06/2018 | 24/07/2023 |
Ferreira Dos Santos Jose Luis Alonso | Administrador Unico | 29/05/2023 | |
Llorente Vicent Ascension | Administrador Unico | 03/10/2014 | 28/06/2018 |
Beltran Aguirre Nicolas | Administrador Unico | 03/10/2014 |
ACTOS BORME DE STAGLIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25084 , F 2, S 8, H M 137795, I/A 11 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25084 , F 2, S 8, H M 137795, I/A 10 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25084 , F 2, S 8, H M 137795, I/A 10 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25084 , F 2, S 8, H M 137795, I/A 10 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
- Se publicó por error en la inscripción 9 el nombramiento como administrador único de FERRERIRA DOS SANTOS JOSE LUIS ALONSO siendo lo correcto FERREIRA DOS SANTOS JOSE LUIS ALONSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25084 , F 1, S 8, H M 137795, I/A 9 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25084 , F 1, S 8, H M 137795, I/A 9 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25084 , F 1, S 8, H M 137795, I/A 9 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-28
- Otras modificaciones estatutarias: 26. RETRIBUCION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25084 , F 1, S 8, H M 137795, I/A 8 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25084 , F 1, S 8, H M 137795, I/A 8 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25084 , F 1, S 8, H M 137795, I/A 8 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-28