STABILIT EUROPA SL - EXTINGUIDA
Municipio Santa Perpètua de Mogoda
Provincia Barcelona
Razón Social STABILIT EUROPA SL
CIF B62368634
Capital Social 300000.0 Euros
Actividad Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico
Página Web www.stabiliteuropa.com
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor CROWE AUDITORES ESPAÑA SLP
VINCULACIONES DE STABILIT EUROPA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STABILIT EUROPA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfredo Ibarra Salum | Secretario | 09/10/2018 | 17/01/2024 |
Alfredo Ibarra Salum | Consejero | 09/10/2018 | 17/01/2024 |
Alfredo Ibarra Salum | Consejero Delegado | 09/10/2018 | 17/01/2024 |
Alvarez Dominguez Ana | Apoderado | 25/08/2009 | 17/01/2024 |
Alvarez Dominguez Ana | Apoderado Mancomunado | 05/01/2021 | 17/01/2024 |
CROWE AUDITORES ESPAÑA SLP | Auditor | 21/01/2020 | 17/01/2024 |
CROWE AUDITORES ESPAÑA SLP | Auditor | 24/08/2022 | 17/01/2024 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 21/07/2015 | 17/01/2024 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 21/02/2013 | 17/01/2024 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 18/02/2010 | 17/01/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE STABILIT EUROPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47190 , F 71, S 8, H B 223388, I/A 40 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47190 , F 71, S 8, H B 223388, I/A 40 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-08
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47190 , F 71, S 8, H B 223388, I/A 40 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47190 , F 71, S 8, H B 223388, I/A 39 (24/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47190 , F 71, S 8, H B 223388, I/A 38 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47190 , F 71, S 8, H B 223388, I/A 38 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40666 , F 200, S 8, H B 223388, I/A 37 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40666 , F 200, S 8, H B 223388, I/A 37 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-08
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40666 , F 200, S 8, H B 223388, I/A 36 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-08
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40666 , F 200, S 8, H B 223388, I/A 36 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-08