STABER IMPORT EXPOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marcelino Alvarez, 43
Código Postal 50012
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social STABER IMPORT EXPOR SL
CIF B99361735
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 09/11/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE STABER IMPORT EXPOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STABER IMPORT EXPOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Berdejo Frances Maria-angeles | Administrador Solidario | 26/12/2012 | 18/05/2021 |
Stabilito Marin Angel | Administrador Solidario | 26/12/2012 | 18/05/2021 |
Stabilito Marin Angel | Liquidador | 18/05/2021 | 18/05/2021 |
ACTOS BORME DE STABER IMPORT EXPOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3945 , F 185, S 8, H Z 54220, I/A 4 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3945 , F 185, S 8, H Z 54220, I/A 4 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3945 , F 185, S 8, H Z 54220, I/A 4 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3945 , F 185, S 8, H Z 54220, I/A 4 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-50
- Objeto social. Estará constituido por: EL ASESORAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS A FRANQUICIAS Y REDES COMERCIALES Y DE DISTRIBUCION DE CUALQUIER SECTOR DE ACTIVIDAD, CREACION Y DESARROLLO DE LAS MISMAS, o LA ADQUISICION, CONSTRUCCION, VENTA, ENAJENACION Y ARRENDAMIENTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3945 , F 184, S 8, H Z 54220, I/A 3 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-50
- C/ MARCELINO ALVAREZ 43 - CASA 4 (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3945 , F 184, S 8, H Z 54220, I/A 2 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3945 , F 183, S 8, H Z 54220, I/A 1 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-50
Dirección:AVDA CESAR AUGUSTO 30 1º - OFICINAS K Y L (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:09/11/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:EL ASESORAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS A FRANQUICIAS Y REDES COMERCIALES Y DE DISTRIBUCION DE CUALQUIER SECTOR DE ACTIVIDAD, CREACION Y DESARROLLO DE LAS MISMAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3945 , F 183, S 8, H Z 54220, I/A 1 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-50