ST VITH 44 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Pau Casals, 22
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ST VITH 44 SL
CIF B65509093
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 08/02/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ST VITH 44 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ST VITH 44 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BM&A ASESORES LEGALES SL | Liquidador | 15/02/2016 | 15/02/2016 |
BM&A ASESORES LEGALES SL | Administrador Unico | 17/03/2014 | 15/02/2016 |
Llorens Martinez Emilio | REPR.143 RRM | 17/03/2014 | 15/02/2016 |
Llorens Martinez Emilio | REPR.143 RRM | 15/02/2016 | 15/02/2016 |
BBM & A SA | Administrador Unico | 17/03/2014 | |
Diez Gonzalez Carlos Fidel | REPR.143 RRM | 13/04/2011 | 17/03/2014 |
BBM & A SA | Administrador Unico | 13/04/2011 | 31/12/2013 |
ACTOS BORME DE ST VITH 44 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42499 , F 75, S 8, H B 407544, I/A 3 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42499 , F 75, S 8, H B 407544, I/A 3 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42499 , F 75, S 8, H B 407544, I/A 3 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42499 , F 75, S 8, H B 407544, I/A 2 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42499 , F 75, S 8, H B 407544, I/A 2 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42499 , F 73, S 8, H B 407544, I/A 1 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-08
Dirección:AV PAU CASALS Num.22 P.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:08/02/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD DE ADQUISICION,USO,ARRENDAMIENTO,VENTA Y ENAJENACION POR CUALQUIER TITULO DE EDIFICACIONES,PISOS,LOCALES Y CONSTRUCCIONES DE TODO GENERO,ADQUISICION,USO ARRENDAMIENTO DE FINCAS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42499 , F 73, S 8, H B 407544, I/A 1 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-08