SRN LIFT INTERNATIONAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Industria, 309
Código Postal 08041
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SRN LIFT INTERNATIONAL SA
CIF A63954242
Nombres Anteriores
- REMSA REFORMES I MODERNITZACIONS REM SAL
- SOREN LIFT CORPORATION INTERNATIONAL SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SRN LIFT INTERNATIONAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SRN LIFT INTERNATIONAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sarrats Ferres Marti | Apoderado Solidario | 22/01/2020 | 18/01/2022 |
Sarrats Tomas Jordi | Administrador Solidario | 23/10/2019 | 18/01/2022 |
Sarrats Tomas Jordi | Liquidador | 18/01/2022 | 18/01/2022 |
Sarrats Tomas Josep Maria | Administrador Solidario | 23/10/2019 | 18/01/2022 |
Sarrats Tomas Josep Maria | Liquidador | 18/01/2022 | 18/01/2022 |
Faro Carmona Jose Francisco | Apoderado Solidario | 23/10/2019 | 06/02/2020 |
Faro Carmona Jose Francisco | Administrador Solidario | 31/12/2013 | 23/10/2019 |
Sarrats Tomas Jordi | Administrador Solidario | 31/12/2013 | 23/10/2019 |
Sarrats Tomas Josep Maria | Administrador Solidario | 31/12/2013 | 23/10/2019 |
Faro Carmona Jose Francisco | Administrador Solidario | 16/08/2012 | 31/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SRN LIFT INTERNATIONAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38100 , F 120, S 8, H B 318602, I/A 12 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38100 , F 120, S 8, H B 318602, I/A 12 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38100 , F 120, S 8, H B 318602, I/A 12 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38100 , F 120, S 8, H B 318602, I/A 11 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-08
- SRN LIFT INTERNATIONAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38100 , F 120, S 8, H B 318602, I/A 10 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38100 , F 119, S 8, H B 318602, I/A 9 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-08
- CL INDUSTRIA NUM.309 BAJOS (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38100 , F 119, S 8, H B 318602, I/A 8 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-08
- DECLARACION DE LA PERDIDA DE LA SITUACION DE UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38100 , F 119, S 8, H B 318602, I/A 8 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38100 , F 118, S 8, H B 318602, I/A 7 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38100 , F 118, S 8, H B 318602, I/A 6 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-08