SQM VITAS SPAIN SA - EXTINGUIDA
Dirección social C/ MANUEL ECHEVARRIA, MANZANA 2 - MUELLE DE LA CAB
Municipio Puerto Real
Provincia Cádiz
Razón Social SQM VITAS SPAIN SA
CIF A65864407
Capital Social 1000000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 26/06/2012
Página Web www.sqm-vitas.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Frank Biot
VINCULACIONES DE SQM VITAS SPAIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SQM VITAS SPAIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Biot Frank | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/05/2014 | 09/05/2017 |
Borghijs Erik Leo Simone | Consejero | 19/12/2016 | 09/05/2017 |
Bruel Kris Van Den | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/05/2014 | 09/05/2017 |
De Miquel Berenguer Julio | Secretario No Consejero | 12/11/2012 | 09/05/2017 |
Frank Biot | Consejero | 12/11/2012 | 09/05/2017 |
Frank Biot | Presidente | 12/11/2012 | 09/05/2017 |
Frank Biot | Consejero Delegado | 19/11/2012 | 09/05/2017 |
Garcia Bravo Juan Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/05/2014 | 09/05/2017 |
Karina Kuzmak Bourdet | Consejero | 12/11/2012 | 09/05/2017 |
Karina Kuzmak Bourdet | Consejero Delegado | 19/11/2012 | 09/05/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SQM VITAS SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2092 , F 105, S 8, H CA 45222, I/A 8 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-93-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2092 , F 105, S 8, H CA 45222, I/A 8 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-93-11
- Conforme al articulo 231 del Reglamento del Registro Mercantil =no existen obstáculos registrales = para la fusión por absorción de la sociedad de esta hoja por la sociedad SQM IBERIAN SA, con domicilio en Barcelona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2092 , F 105, S 8, H CA 45222, I/A 7 M (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-11
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2092 , F 105, S 8, H CA 45222, I/A 7 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-11
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2092 , F 105, S 8, H CA 45222, I/A 7 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2092 , F 104, S 8, H CA 45222, I/A 6 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-11
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2092 , F 104, S 8, H CA 45222, I/A 6 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-11
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 6º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2092 , F 104, S 8, H CA 45222, I/A 5 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-6-11
Capital Anterior: | 800.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.000.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2092 , F 104, S 8, H CA 45222, I/A 5 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-6-11
- Desembolsado: 600.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2092 , F 104, S 8, H CA 45222, I/A 5 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-6-11