SPYRO I MAS D AIE - EXTINGUIDA
Provincia Gipuzkoa
Razón Social SPYRO I MAS D AIE
CIF V20962379
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SPYRO I MAS D AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPYRO I MAS D AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Lafuente Ricardo | Consejero Delegado Solidario | 21/01/2011 | 18/05/2021 |
Soto Hernandez Antonio | Consejero Delegado Solidario | 21/01/2011 | 18/05/2021 |
SPYRO SOFTWARE SL | Liquidador | 18/05/2021 | 18/05/2021 |
Tss Europe Bv | Administrador Unico | 24/06/2020 | 18/05/2021 |
Val Sardon Rosa Maria | Apoderado | 21/08/2018 | 18/05/2021 |
Fernandez Ares Alejandro | Apoderado | 21/08/2018 | 26/06/2020 |
Gonzalez Lafuente Ricardo | Director Gerente | 21/08/2018 | 26/06/2020 |
Gonzalez Lafuente Ricardo | Apoderado | 21/08/2018 | 26/06/2020 |
Fernandez Ares Alejandro | Administrador Mancomunado | 21/08/2018 | 24/06/2020 |
Gonzalez Lafuente Ricardo | Administrador Mancomunado | 21/08/2018 | 24/06/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SPYRO I MAS D AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2358 , F 15, S 8, H SS 29982, I/A 12 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2358 , F 15, S 8, H SS 29982, I/A 12 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2358 , F 15, S 8, H SS 29982, I/A 12 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2358 , F 15, S 8, H SS 29982, I/A 12 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-20
Director Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2358 , F 15, S 8, H SS 29982, I/A 11 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2358 , F 15, S 8, H SS 29982, I/A 10 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2358 , F 15, S 8, H SS 29982, I/A 10 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2358 , F 15, S 8, H SS 29982, I/A 10 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2358 , F 14, S 8, H SS 29982, I/A 9 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2358 , F 14, S 8, H SS 29982, I/A 8 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-20