SPORT CENTER GIJON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Aviles, 8
Código Postal 33207
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Razón Social SPORT CENTER GIJON SL
CIF B33864935
Actividad Educación deportiva y recreativa
Órgano Administración Administrador único
Propietario Diez Gonzalez Jorge
VINCULACIONES DE SPORT CENTER GIJON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPORT CENTER GIJON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diez Gonzalez Jorge | Administrador Unico | 21/12/2015 | 18/11/2022 |
Diez Gonzalez Jorge | Liquidador | 18/11/2022 | 18/11/2022 |
Diez Gonzalez Jorge | Socio Unico | 21/12/2015 | 18/11/2022 |
Alvarez Ortiz Francisco | Administrador Solidario | 25/02/2015 | 21/12/2015 |
Diez Gonzalez Jorge | Administrador Solidario | 25/02/2015 | 21/12/2015 |
Gonzalez Gonzalez -corroto Covadonga | Administrador Solidario | 25/02/2015 | |
Gonzalez Gonzalez-corroto Francisco | Administrador Solidario | 25/02/2015 |
ACTOS BORME DE SPORT CENTER GIJON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 83, S 8, H AS 22806, I/A 4 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 83, S 8, H AS 22806, I/A 4 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 83, S 8, H AS 22806, I/A 4 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 83, S 8, H AS 22806, I/A 4 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-33
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 83, S 8, H AS 22806, I/A 3 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 83, S 8, H AS 22806, I/A 3 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 83, S 8, H AS 22806, I/A 3 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 83, S 8, H AS 22806, I/A 3 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 83, S 8, H AS 22806, I/A 2 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 83, S 8, H AS 22806, I/A 2 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-33