SPLITMANIA MERIDA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CALLE TALLERES 25 - POLIGONO INDUSTRIAL REINA S
Código Postal 06800
Municipio Mérida
Provincia Badajoz
Razón Social SPLITMANIA MERIDA SL
CIF B06318067
Capital Social 60110.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SPLITMANIA SL
Propietario SPLITMANIA SL
VINCULACIONES DE SPLITMANIA MERIDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPLITMANIA MERIDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francisco Javier Mazon Sanchez | Apoderado | 31/07/2023 | 06/03/2024 |
Francisco Javier Mazon Sanchez | Apoderado | 16/03/2021 | 06/03/2024 |
Francisco Javier Mazon Sanchez | Apoderado Solidario | 17/02/2022 | 06/03/2024 |
Lajos Darvas Coll | Apoderado | 16/03/2021 | 06/03/2024 |
Lajos Darvas Coll | Apoderado Solidario | 17/02/2022 | 06/03/2024 |
Mazon Sanchez Francisco Javier | Apoderado | 07/02/2013 | 06/03/2024 |
SPLITMANIA SL | Administrador Unico | 05/04/2023 | 06/03/2024 |
SPLITMANIA SL | Socio Unico | 10/10/2017 | 06/03/2024 |
Francisco Javier Mazon Sanchez | Administrador Mancomunado | 16/03/2021 | 05/04/2023 |
Lajos Darvas Coll | Administrador Mancomunado | 16/03/2021 | 05/04/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SPLITMANIA MERIDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 806 , F 51, S 8, H BA 10641, I/A 13 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-06
- CON FECHA DE HOY SE HA HECHO CONSTAR POR NOTA MARGINAL QUE NO EXISTE OBSTACULO REGISTRAL QUE IMPIDA LA ABSORCION DE LA PRESENTE SOCIEDAD POR LA SOCIEDAD SPLITMANIA SL DOMICILIADA EN MADRID, TODO ELLO CONFORME AL ARTICULO 231 DEL VIGENTE REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 806 , F 51, S 8, H BA 10641, I/ANOTAM (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-06
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 806 , F 51, S 8, H BA 10641, I/A 12 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-06
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 5, S 8, H BA 10641, I/A 11 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 5, S 8, H BA 10641, I/A 11 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-06
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 5, S 8, H BA 10641, I/A 11 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-06
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 5, S 8, H BA 10641, I/A 10 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-06
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 3, S 8, H BA 10641, I/A 9 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-06
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 3, S 8, H BA 10641, I/A 9 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-06
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 3, S 8, H BA 10641, I/A 8 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-06