SPLITMANIA BADAJOZ SL - EXTINGUIDA
Municipio Badajoz
Provincia Badajoz
Razón Social SPLITMANIA BADAJOZ SL
CIF B06527667
Capital Social 210000.0 Euros
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Fecha de Constitución 16/01/2008
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SPLITMANIA SL
Propietario SPLITMANIA SL
VINCULACIONES DE SPLITMANIA BADAJOZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPLITMANIA BADAJOZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francisco Javier Mazon Sanchez | Apoderado | 31/07/2023 | 06/03/2024 |
Francisco Javier Mazon Sanchez | Apoderado Solidario | 17/02/2022 | 06/03/2024 |
Francisco Javier Mazon Sanchez | Apoderado Solidario | 12/03/2021 | 06/03/2024 |
Lajos Darvas Coll | Apoderado Solidario | 17/02/2022 | 06/03/2024 |
Lajos Darvas Coll | Apoderado Solidario | 12/03/2021 | 06/03/2024 |
Mazon Sanchez Francisco Javier | Apoderado | 27/02/2009 | 06/03/2024 |
SPLITMANIA SL | Administrador Unico | 05/04/2023 | 06/03/2024 |
SPLITMANIA SL | Socio Unico | 13/02/2017 | 06/03/2024 |
Francisco Javier Mazon Sanchez | Administrador Mancomunado | 11/03/2021 | 05/04/2023 |
Lajos Darvas Coll | Administrador Mancomunado | 11/03/2021 | 05/04/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SPLITMANIA BADAJOZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698 , F 214, S 8, H BA 19982, I/A 14 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-06
- CON FECHA DE HOY SE HA HECHO CONSTAR POR NOTA MARGINAL QUE NO EXISTE OBSTACULO REGISTRAL QUE IMPIDA LA ABSORCION DE LA PRESENTE SOCIEDAD POR LA SOCIEDAD SPLITMANIA SL DOMICILIADA EN MADRID, TODO ELLO CONFORME AL ARTICULO 231 DEL VIGENTE REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698 , F 215, S 8, H BA 19982, I/ANOTAM (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-06
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698 , F 214, S 8, H BA 19982, I/A 13 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-06
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698 , F 214, S 8, H BA 19982, I/A 12 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698 , F 214, S 8, H BA 19982, I/A 12 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-06
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698 , F 214, S 8, H BA 19982, I/A 12 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-06
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698 , F 214, S 8, H BA 19982, I/A 11 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-06
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698 , F 212, S 8, H BA 19982, I/A 10 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-06
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698 , F 212, S 8, H BA 19982, I/A 10 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-06
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698 , F 211, S 8, H BA 19982, I/A 9 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-06