SPLENDENS BRANDING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trva Costa Rica, 2
Código Postal 28221
Municipio Majadahonda
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SPLENDENS BRANDING SL
CIF B83181552
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Propietario SPLENDENS IBERICA TELEVISION SL
VINCULACIONES DE SPLENDENS BRANDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPLENDENS BRANDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ilarraz Marin Maria Teresa | Apoderado | 08/10/2019 | |
Rodriguez Bajon Miguel Angel | Apoderado | 08/10/2019 | |
Rodriguez Bajon Miguel Angel | Liquidador | 05/04/2017 | 08/10/2019 |
Rodriguez Bajon Santiago | Apoderado | 08/10/2019 | |
SPLENDENS IBERICA TELEVISION SL | Socio Unico | 18/09/2018 | 08/10/2019 |
Rodriguez Bajon Miguel Angel | Administrador Unico | 05/04/2017 |
ACTOS BORME DE SPLENDENS BRANDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17145 , F 89, S 8, H M 293706, I/A 12 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17145 , F 89, S 8, H M 293706, I/A 12 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17145 , F 89, S 8, H M 293706, I/A 12 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17145 , F 89, S 8, H M 293706, I/A 11 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17145 , F 88, S 8, H M 293706, I/A 10 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17145 , F 88, S 8, H M 293706, I/A 10 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17145 , F 88, S 8, H M 293706, I/A 10 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
- TRVA DE COSTA RICA - Nº 2 (MAJADAHONDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17145 , F 88, S 8, H M 293706, I/A 9 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Domicilio.- CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17145 , F 88, S 8, H M 293706, I/A 9 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-28