SPK AGUILA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ SERANTES BIDEA 2 - EDIFICIO ENERGY INTELLIGENCE
Código Postal 48500
Municipio Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
Provincia Bizkaia
Razón Social SPK AGUILA SL
CIF B95947388
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 01/02/2019
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Molina Ochoa De Aezaga Marta
Propietario EKILUZ PROMOCION SL
VINCULACIONES DE SPK AGUILA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPK AGUILA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aldamiz-echevarria Gonzalez De Durana Jaime | Apoderado | 29/10/2021 | 18/09/2024 |
Aldamiz-echevarria Zayas Laura Maria | Apoderado | 29/10/2021 | 18/09/2024 |
Alvargonzalez Diaz-negrete Luis | Apoderado | 13/03/2023 | 18/09/2024 |
Artazcoz Barrena Ignacio | Apoderado | 25/10/2021 | 18/09/2024 |
Artazcoz Barrena Ignacio | Apoderado | 29/10/2021 | 18/09/2024 |
Bilbao Rodriguez Beatriz | Apoderado | 29/10/2021 | 18/09/2024 |
Bilbao Rodriguez Beatriz | Apoderado | 13/03/2023 | 18/09/2024 |
Burgos Galindez Maria | Apoderado | 02/04/2019 | 18/09/2024 |
De Bernedo Larrabeiti Unai | Apoderado | 13/03/2023 | 18/09/2024 |
De La Rica De Olaso Lujan Tatiana | Apoderado | 29/10/2021 | 18/09/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SPK AGUILA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 73166, I/ACIERR (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 73166, I/ACIERR (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-48
- Sociedades absorbidas: EKILUZ PROMOCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 73166, I/A 15 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6221 , F 65, S 8, H BI 73166, I/A 13 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-48
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6221 , F 65, S 8, H BI 73166, I/A 12 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6221 , F 64, S 8, H BI 73166, I/A 11 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6221 , F 62, S 8, H BI 73166, I/A 10 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6221 , F 61, S 8, H BI 73166, I/A 9 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-48
- C/ SERANTES BIDEA 2 - EDIFICIO ENERGY INTELLIGENCE (ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZI
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6221 , F 60, S 8, H BI 73166, I/A 8 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-48
- Modificación y nueva redacción de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6221 , F 60, S 8, H BI 73166, I/A 8 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-48