SPINE SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Islas Baleares, 110
Código Postal 28691
Municipio Villanueva de la Cañada
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SPINE SOLUTIONS SL
CIF B85762565
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Fecha de Constitución 28/07/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SPINE SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPINE SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarado Rainero Alberto Francisco | Apoderado Solidario | 01/09/2009 | 06/04/2015 |
Martinez Martinez Juan Carlos | Apoderado Solidario | 01/09/2009 | 06/04/2015 |
Rodriguez Garcia Alfredo | Administrador Unico | 29/10/2009 | 06/04/2015 |
Rodriguez Garcia Alfredo | Apoderado Solidario | 01/09/2009 | 06/04/2015 |
Rodriguez Garcia Alfredo | Liquidador | 06/04/2015 | 06/04/2015 |
Alvarado Rainero Alberto Francisco | Administrador Mancomunado | 01/09/2009 | 29/10/2009 |
Martinez Martinez Juan Carlos | Administrador Mancomunado | 01/09/2009 | 29/10/2009 |
Rodriguez Garcia Alfredo | Administrador Mancomunado | 01/09/2009 | 29/10/2009 |
ACTOS BORME DE SPINE SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26868 , F 146, S 8, H M 484209, I/A 4 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26868 , F 146, S 8, H M 484209, I/A 4 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26868 , F 146, S 8, H M 484209, I/A 4 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26868 , F 146, S 8, H M 484209, I/A 4 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26868 , F 146, S 8, H M 484209, I/A 3 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-215-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26868 , F 146, S 8, H M 484209, I/A 3 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-215-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26868 , F 146, S 8, H M 484209, I/A 3 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-215-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26868 , F 146, S 8, H M 484209, I/A 2 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26868 , F 144, S 8, H M 484209, I/A 1 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-28