SPIM3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL TOMAS EDISON 9, POLIGONO INDUSTRIAL VALLDORIO
Código Postal 08430
Municipio La Roca del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social SPIM3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL
CIF B66682709
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 04/01/2016
Órgano Administración Administrador único
Auditor AUDITIA INTERNATIONAL SLP
VINCULACIONES DE SPIM3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPIM3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITIA INTERNATIONAL SLP | Auditor | 10/07/2019 | 18/05/2022 |
Olivenza Pascual Pedro | Liquidador | 22/11/2021 | 18/05/2022 |
Olivenza Pascual Pedro | Administrador Unico | 04/04/2018 | 22/11/2021 |
Olivenza Pascual Pedro | Administrador Solidario | 27/01/2016 | 04/04/2018 |
Sierra Tejada Francisco | Administrador Solidario | 27/01/2016 | 04/04/2018 |
ACTOS BORME DE SPIM3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45179 , F 191, S 8, H B 479402, I/A 5 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1252/2021, AUTO FIRME DE FECHA 18/01/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45179 , F 191, S 8, H B 479402, I/A 5 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45179 , F 190, S 8, H B 479402, I/A 4 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45179 , F 190, S 8, H B 479402, I/A 4 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45179 , F 190, S 8, H B 479402, I/A 4 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45179 , F 190, S 8, H B 479402, I/A 3 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45179 , F 190, S 8, H B 479402, I/A 2 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45179 , F 190, S 8, H B 479402, I/A 2 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45179 , F 189, S 8, H B 479402, I/A 1 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-08
Dirección:CL TOMAS EDISON 9, POLIGONO INDUSTRIAL VALLDORIO (ROCA DEL VALLES (LA))
Comienzo de operaciones:04/01/16
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:INSTALACIONES INTEGRALES Y MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD, FONTANERIA, GAS, FRIO, CALOR, ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CLIMATIZACION, TELEFONIA, EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, SEGURIDAD Y SEÑALES DEBILES EN VIVIENDAS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45179 , F 189, S 8, H B 479402, I/A 1 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-08