SPEED GAS MOTOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL COLOM, 586, NAVE 9
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social SPEED GAS MOTOR SL
CIF B66809989
Capital Social 73800.0 Euros
Actividad Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 27/06/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SPEED GAS MOTOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPEED GAS MOTOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Canovas Mario | Apoderado Solidario | 13/08/2020 | 05/01/2024 |
Moratona Colom Andres | Administrador Unico | 04/06/2020 | 05/01/2024 |
Moratona Colom Andres | Liquidador | 05/01/2024 | 05/01/2024 |
Garcia Canovas Mario | Administrador Unico | 18/07/2016 | 24/10/2019 |
ACTOS BORME DE SPEED GAS MOTOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45465 , F 158, S 8, H B 488750, I/A 6 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45465 , F 158, S 8, H B 488750, I/A 6 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45465 , F 158, S 8, H B 488750, I/A 6 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45465 , F 157, S 8, H B 488750, I/A 5 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45465 , F 157, S 8, H B 488750, I/A 4 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45465 , F 157, S 8, H B 488750, I/A 3 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-08
- PERDIDA DEL CARACTER UNIPERSONAL DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45465 , F 157, S 8, H B 488750, I/A 2 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-08
Capital Anterior: | 40.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 33.800,00 | Euros |
Capital Actual: | 73.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 84,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45465 , F 157, S 8, H B 488750, I/A 2 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO MARIO GARCIA CANOVAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45465 , F 156, S 8, H B 488750, I/A 1 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45465 , F 156, S 8, H B 488750, I/A 1 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-08