SPEED & EFFICIENCY SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL DE L'HORTA 6-8 NAVE 3 POL.IND.EL PLA SUD
Código Postal 08750
Municipio Molins de Rei
Provincia Barcelona
Razón Social SPEED & EFFICIENCY SL
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos
Fecha de Constitución 07/01/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único VIÑALS GOURMET SL
VINCULACIONES DE SPEED & EFFICIENCY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPEED & EFFICIENCY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Viñals Giralt Antonio | REPR.143 RRM | 28/01/2021 | 15/03/2021 |
VIÑALS GOURMET SL | Administrador Unico | 28/01/2021 | 15/03/2021 |
Arasanz Gauchia Joaquim | Presidente | 23/06/2017 | 28/01/2021 |
Arasanz Gauchia Joaquim | Consejero | 23/06/2017 | 28/01/2021 |
Arasanz Gauchia Joaquim | Consejero Delegado | 23/06/2017 | 28/01/2021 |
Llagostera Español Ramon | Consejero | 23/06/2017 | 28/01/2021 |
Prior Castell Ramon Antonio | Consejero | 23/06/2017 | 28/01/2021 |
Prior Castell Ramon Antonio | Secretario | 23/06/2017 | 28/01/2021 |
Porta Peroy Luis | Administrador Unico | 09/03/2016 | 23/06/2017 |
Briones Meza Ibeth Yajaira | Administrador Unico | 11/05/2015 | 09/03/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SPEED & EFFICIENCY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43537 , F 61, S 8, H B 431728, I/A 11 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43537 , F 65, S 8, H B 431728, I/A 10 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43537 , F 65, S 8, H B 431728, I/A 10 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: VIÑALS GOURMET S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43537 , F 65, S 8, H B 431728, I/A 9 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43537 , F 63, S 8, H B 431728, I/A 8 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43537 , F 63, S 8, H B 431728, I/A 8 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43537 , F 63, S 8, H B 431728, I/A 8 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43537 , F 63, S 8, H B 431728, I/A 8 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO PASANDO A SER EL NUEVO SOCIO UNICO DON LUIS PORTA PEROY
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43537 , F 63, S 8, H B 431728, I/A 7 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43537 , F 63, S 8, H B 431728, I/A 7 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-08