SPEED & BACON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Don Ramon de la Cruz, 26
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SPEED & BACON SL
CIF B85985042
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 17/06/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SPEED & BACON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPEED & BACON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dot Saldaña Jorge | Liquidador | 16/01/2017 | 16/01/2017 |
Dot Saldaña Jorge | Administrador Unico | 07/06/2011 | 16/01/2017 |
Feito Poveda Maria Concepcion | Apoderado | 19/01/2012 | 16/01/2017 |
Feito Poveda Maria Concepcion | Administrador Unico | 22/02/2011 | 07/06/2011 |
Feito Poveda Maria Concepcion | Administrador Solidario | 28/06/2010 | 22/02/2011 |
Mendivil Feito Maria Del Rocio | Administrador Solidario | 28/06/2010 | 22/02/2011 |
ACTOS BORME DE SPEED & BACON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27878 , F 188, S 8, H M 502480, I/A 5 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27878 , F 188, S 8, H M 502480, I/A 5 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27878 , F 188, S 8, H M 502480, I/A 5 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27878 , F 188, S 8, H M 502480, I/A 5 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27878 , F 187, S 8, H M 502480, I/A 4 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 24 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27878 , F 187, S 8, H M 502480, I/A 3 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27878 , F 187, S 8, H M 502480, I/A 3 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27878 , F 187, S 8, H M 502480, I/A 3 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27878 , F 187, S 8, H M 502480, I/A 2 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-44-28