SPECTRAYVISION XYPNA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Barbara, 6
Código Postal 30510
Municipio Yecla
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SPECTRAYVISION XYPNA SL
CIF B16741217
Capital Social 4500.0 Euros
Actividad Construcción de edificios no residenciales
Fecha de Constitución 23/07/2021
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SPECTRAYVISION XYPNA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPECTRAYVISION XYPNA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Natalia Perez Cabezuelo | Administrador Unico | 29/07/2021 | 13/09/2023 |
Natalia Perez Cabezuelo | Liquidador Unico | 13/09/2023 | 13/09/2023 |
Natalia Perez Cabezuelo | Socio Unico | 29/07/2021 | 17/11/2021 |
ACTOS BORME DE SPECTRAYVISION XYPNA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 53, S 8, H MU105216, I/A 4 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 53, S 8, H MU105216, I/A 4 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 53, S 8, H MU105216, I/A 4 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-30
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 53, S 8, H MU105216, I/A 4 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-30
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 53, S 8, H MU105216, I/A 4 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 52, S 8, H MU105216, I/A 3 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-30
Capital Anterior: | 100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 4.400,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 52, S 8, H MU105216, I/A 2 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 51, S 8, H MU105216, I/A 1 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 51, S 8, H MU105216, I/A 1 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-30
Dirección:C/ SANTA BARBARA 6 (YECLA)
Comienzo de operaciones:23/07/21
Capital:100,00 Euros
Objeto social:La construcción de fachadas de diseño y fachadas ventiladas. Siendo el C.N.A.E. de la actividad principal: 4122. La Sociedad podrá desarrollar el objeto social mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. Quedan excluidas del objeto soc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 51, S 8, H MU105216, I/A 1 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-30