SPECTER COMUNICACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Felipe IV, 8
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SPECTER COMUNICACION SL
CIF B87993440
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 21/02/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SPECTER COMUNICACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPECTER COMUNICACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Erro Miranda Jose Manuel | Administrador Unico | 25/09/2018 | 19/08/2022 |
Erro Miranda Jose Manuel | Liquidador | 19/08/2022 | 19/08/2022 |
Frauca Echandi Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/05/2021 | 19/08/2022 |
Montesinos Ballesteros Marta Lorenza | Apoderado | 06/03/2019 | 19/08/2022 |
Paz Jimenez Maria Lourdes | Apoderado | 22/01/2019 | 19/08/2022 |
Paz Jimenez Maria Lourdes | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/05/2021 | 19/08/2022 |
Colina Lorda Luis | Apoderado | 22/01/2019 | 26/03/2021 |
Conde Penas Roberto Manuel | Administrador Unico | 12/03/2018 | 25/09/2018 |
ACTOS BORME DE SPECTER COMUNICACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37400 , F 38, S 8, H M 666756, I/A 9 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37400 , F 38, S 8, H M 666756, I/A 9 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37400 , F 38, S 8, H M 666756, I/A 9 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37400 , F 38, S 8, H M 666756, I/A 9 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37400 , F 38, S 8, H M 666756, I/A 9 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37400 , F 37, S 8, H M 666756, I/A 8 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37400 , F 37, S 8, H M 666756, I/A 7 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-28
- C/ FELIPE IV 8 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37400 , F 37, S 8, H M 666756, I/A 6 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37400 , F 35, S 8, H M 666756, I/A 5 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37400 , F 33, S 8, H M 666756, I/A 4 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28