SPASSO 1 SL - EXTINGUIDA
Razón Social SPASSO 1 SL
CIF B54331202
Fecha de Constitución 12/03/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SPASSO 1 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPASSO 1 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carosi Coriolano | Apoderado | 27/03/2009 | 25/01/2024 |
Carosi Coriolano | Liquidador | 25/01/2024 | 25/01/2024 |
Carosi Melanie Miriam | Apoderado | 16/07/2018 | 25/01/2024 |
Carosi Melanie Miriam | Administrador Solidario | 02/11/2020 | 25/01/2024 |
Serre Mazzola Jean Michel Gilbert | Administrador Solidario | 25/01/2024 | |
Carosi Coriolano | Administrador Solidario | 04/12/2017 | 02/11/2020 |
Carosi Enrico | Administrador Solidario | 04/12/2017 |
ACTOS BORME DE SPASSO 1 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3305 , F 141, S 8, H A 113199, I/A 6 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3305 , F 141, S 8, H A 113199, I/A 6 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3305 , F 141, S 8, H A 113199, I/A 6 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-03
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3305 , F 141, S 8, H A 113199, I/A 6 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3305 , F 140, S 8, H A 113199, I/A 5 (02/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3305 , F 140, S 8, H A 113199, I/A 5 (02/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-03
- Error en la fecha del nombramiento del administrador solidario, que constaen la inscripción 3Cª, siendo la correcta 26 de octubre de 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3305 , F 139, S 8, H A 113199, I/A 3 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2020-191-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3305 , F 140, S 8, H A 113199, I/A 4 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3305 , F 139, S 8, H A 113199, I/A 3 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3305 , F 139, S 8, H A 113199, I/A 3 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-03