SPARTANS VENTURES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Convent de Santa Clara, 10
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SPARTANS VENTURES SL
CIF B02735975
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 07/08/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario Archipretre Ezequiel Oscar
VINCULACIONES DE SPARTANS VENTURES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPARTANS VENTURES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Archipretre Ezequiel Oscar | Administrador Unico | 16/04/2021 | 26/12/2022 |
Archipretre Ezequiel Oscar | Socio Unico | 10/11/2022 | 26/12/2022 |
Archipretre Ezequiel Oscar | Liquidador Unico | 26/12/2022 | 26/12/2022 |
Palacios Charney | Socio Unico | 17/11/2020 | 10/11/2022 |
Palacios Charney | Administrador Unico | 17/11/2020 | 16/04/2021 |
ACTOS BORME DE SPARTANS VENTURES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10892, L 8170, F 53, S 8, H V 195098, I/A 4 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10892, L 8170, F 53, S 8, H V 195098, I/A 4 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10892, L 8170, F 53, S 8, H V 195098, I/A 4 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10892, L 8170, F 53, S 8, H V 195098, I/A 4 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10892, L 8170, F 53, S 8, H V 195098, I/A 4 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-46
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10892, L 8170, F 52, S 8, H V 195098, I/A 3 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10892, L 8170, F 52, S 8, H V 195098, I/A 2 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10892, L 8170, F 52, S 8, H V 195098, I/A 2 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10892, L 8170, F 51, S 8, H V 195098, I/A 1 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10892, L 8170, F 51, S 8, H V 195098, I/A 1 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-46