SPARK44 COMMUNICATIONS SL - EXTINGUIDA
Razón Social SPARK44 COMMUNICATIONS SL
CIF B87304861
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 03/06/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Spark44 Jv Limited
VINCULACIONES DE SPARK44 COMMUNICATIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPARK44 COMMUNICATIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Botta Nodar Juan | Apoderado Solidario | 08/05/2017 | 29/08/2022 |
Costa Casellas Isabel | Liquidador | 23/08/2021 | 29/08/2022 |
Garces Agell Claudi | Apoderado Solidario | 08/05/2017 | 29/08/2022 |
Morey Jaume Jaime | Apoderado Solidario | 08/05/2017 | 29/08/2022 |
Ocio Laorga Gonzalo | Apoderado Solidario | 03/12/2018 | 29/08/2022 |
Spark44 Jv Limited | Socio Unico | 23/06/2015 | 29/08/2022 |
Wessel Bodo | Apoderado | 30/09/2019 | 29/08/2022 |
Sharma Avanesh | Administrador Unico | 06/07/2021 | 23/08/2021 |
Sharma Avanesh | Administrador Solidario | 09/01/2019 | 06/07/2021 |
Specht Ralf | Administrador Solidario | 23/06/2015 | 06/07/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SPARK44 COMMUNICATIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33586 , F 124, S 8, H M 604504, I/A 9 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-169-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33586 , F 123, S 8, H M 604504, I/A 8 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33586 , F 123, S 8, H M 604504, I/A 8 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33586 , F 123, S 8, H M 604504, I/A 8 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33586 , F 123, S 8, H M 604504, I/A 7 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33586 , F 123, S 8, H M 604504, I/A 7 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33586 , F 123, S 8, H M 604504, I/A 7 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33586 , F 123, S 8, H M 604504, I/A 6 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33586 , F 123, S 8, H M 604504, I/A 5 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33586 , F 123, S 8, H M 604504, I/A 5 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28