SPARK TELECOMUNICACIONES SA - EXTINGUIDA
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social SPARK TELECOMUNICACIONES SA
CIF A60059417
Actividad Instalaciones eléctricas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SPARK TELECOMUNICACIONES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPARK TELECOMUNICACIONES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bruno Deletang | Presidente | 31/03/2010 | 22/05/2012 |
Bruno Deletang | Consejero | 31/03/2010 | 22/05/2012 |
Henri Pasquier | Consejero | 26/01/2012 | 22/05/2012 |
Julio Chichon Peralta | Secretario No Consejero | 22/05/2012 | |
Julio Chichon Peralta | Liquidador | 22/05/2012 | 22/05/2012 |
Laurent Clech | Consejero | 26/01/2012 | 22/05/2012 |
Canari Monfort Jose | Consejero | 26/01/2012 | |
Canari Monfort Jose | Consejero Delegado | 26/01/2012 | |
Chatin Thierry Yves Marie | Consejero | 22/12/2008 | 26/01/2012 |
Yves Meignie | Presidente | 31/03/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SPARK TELECOMUNICACIONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22306 , F 164, S 8, H B 34703, I/A 14 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22306 , F 164, S 8, H B 34703, I/A 14 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-08
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22306 , F 164, S 8, H B 34703, I/A 14 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22306 , F 164, S 8, H B 34703, I/A 13 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-08
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22306 , F 164, S 8, H B 34703, I/A 13 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22306 , F 164, S 8, H B 34703, I/A 12 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22306 , F 164, S 8, H B 34703, I/A 12 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22306 , F 163, S 8, H B 34703, I/A 11 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-08