SPANISH MARKKINAT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nicolas Guerendiain, 1
Código Postal 20302
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social SPANISH MARKKINAT SL
CIF B75065854
Capital Social 20000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 02/04/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SPANISH MARKKINAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPANISH MARKKINAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cantero Perez Maria Angeles | Administrador Unico | 18/04/2012 | 11/11/2013 |
Cantero Perez Maria Angeles | Liquidador | 11/11/2013 | 11/11/2013 |
Mendiluce Cantero Ricardo | Apoderado | 19/04/2012 | 11/11/2013 |
Yudaeva Maria | Apoderado | 19/04/2012 | 11/11/2013 |
ACTOS BORME DE SPANISH MARKKINAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2555 , F 138, S 8, H SS 34371, I/A 4 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2555 , F 138, S 8, H SS 34371, I/A 4 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2555 , F 138, S 8, H SS 34371, I/A 4 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2555 , F 138, S 8, H SS 34371, I/A 4 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2555 , F 138, S 8, H SS 34371, I/A 3 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2555 , F 137, S 8, H SS 34371, I/A 2 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2555 , F 135, S 8, H SS 34371, I/A 1 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-20
Dirección:C/ ORTIZ DE ZARATE, Nº1-2ºA. (IRUN)
Comienzo de operaciones:02/04/12
Capital:20.000,00 Euros
Objeto social:Compraventa, importación y exportación de productos de alimentación y bebidas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2555 , F 135, S 8, H SS 34371, I/A 1 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-20