SPANISH AGROQUALITY FOOD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 114
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SPANISH AGROQUALITY FOOD SL
CIF B86469715
Capital Social 344000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles
Fecha de Constitución 23/04/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SPANISH AGROQUALITY FOOD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPANISH AGROQUALITY FOOD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Corsini Perez Alvaro | Apoderado | 13/07/2012 | 21/07/2016 |
Corsini Perez Alvaro | Representante | 20/02/2015 | 21/07/2016 |
Corsini Perez Alvaro | Apoderado | 11/07/2013 | 21/07/2016 |
De La Puerta Semprun Manuel | Apoderado | 13/07/2012 | 21/07/2016 |
De La Puerta Semprun Manuel | Liquidador Solidario | 20/02/2015 | 21/07/2016 |
De La Puerta Semprun Manuel | Apoderado | 11/07/2013 | 21/07/2016 |
VALCOR VENTA Y ALQUILERES SL | Liquidador Solidario | 20/02/2015 | 21/07/2016 |
Zabala Angulo Ignacio | Apoderado | 13/07/2012 | 21/07/2016 |
Zabala Angulo Ignacio | Liquidador Solidario | 20/02/2015 | 21/07/2016 |
Zabala Angulo Ignacio Luis | Apoderado | 11/07/2013 | 21/07/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SPANISH AGROQUALITY FOOD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32165 , F 6, S 8, H M 538698, I/A 8 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32165 , F 6, S 8, H M 538698, I/A 7 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-28
Liquidador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32165 , F 6, S 8, H M 538698, I/A 7 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-28
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32165 , F 6, S 8, H M 538698, I/A 7 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-28
Capital Anterior: | 194.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 150.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 344.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 77,32 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29932 , F 170, S 8, H M 538698, I/A 6 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-28
Capital Anterior: | 308.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 114.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 194.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 37,01 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29932 , F 170, S 8, H M 538698, I/A 6 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29932 , F 169, S 8, H M 538698, I/A 5 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-28
Capital Anterior: | 140.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 168.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 308.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 120,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29932 , F 169, S 8, H M 538698, I/A 5 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29932 , F 169, S 8, H M 538698, I/A 5 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-28
- C/ VELAZQUEZ 114 - 1º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29932 , F 169, S 8, H M 538698, I/A 4 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-28