SPAINRUSS BUSINESS 1943 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pelai, 50
Código Postal 08001
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SPAINRUSS BUSINESS 1943 SL
CIF B65874570
Capital Social 47000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Fecha de Constitución 25/09/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SPAINRUSS BUSINESS 1943 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPAINRUSS BUSINESS 1943 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Falques Serra Jose Maria | Liquidador | 20/01/2014 | 20/01/2014 |
Falques Serra Jose Maria | Administrador Unico | 18/10/2012 | 20/01/2014 |
Garcia Pintor Juan Manuel | Apoderado | 29/10/2012 | 04/11/2013 |
ACTOS BORME DE SPAINRUSS BUSINESS 1943 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43405 , F 91, S 8, H B 428549, I/A 4 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43405 , F 91, S 8, H B 428549, I/A 4 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43405 , F 91, S 8, H B 428549, I/A 4 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43405 , F 91, S 8, H B 428549, I/A 3 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43405 , F 90, S 8, H B 428549, I/A 2 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43405 , F 87, S 8, H B 428549, I/A 1 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-08
Dirección:CL PELAI Num.50 P.1 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:25/09/12
Capital:47.000,00 Euros
Objeto social:COMERCIO AL POR MAYOR DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,BEBIDAS Y TABACOS,CEREALES,SIMIENTES,PLANTAS,ABONOS,SUSTANCIAS FERTILIZANTES,PLAGUICIDAS,ANIMALES VIVOS,TABACO EN RAMA,ALIMENTOS PARA GANADO,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43405 , F 87, S 8, H B 428549, I/A 1 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-08