SPAINAL 2010 SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG LA MEZQUITA PARCELA 304
Código Postal 12600
Municipio La Vall d'Uixó
Provincia Castellón/Castello
Razón Social SPAINAL 2010 SL
CIF B12842571
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 01/03/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SPAINAL 2010 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPAINAL 2010 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Didier Jous Christophe Alain | Administrador Solidario | 05/09/2011 | 01/03/2022 |
Gomez-chamorro Sanchez Alexis | Administrador Solidario | 05/09/2011 | 01/03/2022 |
Gomez-chamorro Sanchez Alexis | Liquidador Solidario | 01/03/2022 | 01/03/2022 |
Jous Christophe Alain | Liquidador Solidario | 01/03/2022 | 01/03/2022 |
Gomez-chamorro Sanchez Alexis | Administrador Solidario | 19/05/2010 | 05/09/2011 |
Kechkar Fatheddine | Administrador Solidario | 19/05/2010 | 05/09/2011 |
ACTOS BORME DE SPAINAL 2010 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538, L 1100, F 194, S 8, H CS 32146, I/A 3 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538, L 1100, F 194, S 8, H CS 32146, I/A 3 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-12
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538, L 1100, F 194, S 8, H CS 32146, I/A 3 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538, L 1100, F 194, S 8, H CS 32146, I/A 3 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-12
- Promoción,construcción, reparación y venta de edificaciones.Instalaciones de fontanería,electricidad, placas solares, u otras de edificaciones.Obras civiles de la Administración estatal o autonomica.Servicios de consultoría e intermediación comercial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538, L 1100, F 194, S 8, H CS 32146, I/A 2 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Modificado el artículo 2º de los estatutos sociales, por Modificación del objeto social.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538, L 1100, F 194, S 8, H CS 32146, I/A 2 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538, L 1100, F 194, S 8, H CS 32146, I/A 2 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538, L 1100, F 194, S 8, H CS 32146, I/A 2 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538, L 1100, F 193, S 8, H CS 32146, I/A 1 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-12