SPAIN CARGOTRANS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Luxemburgo, 73
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Razón Social SPAIN CARGOTRANS SL
CIF B12951539
Capital Social 25000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 19/05/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Sanz Martin Esther Barbara
Propietario VERFRUTRANS SL
VINCULACIONES DE SPAIN CARGOTRANS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPAIN CARGOTRANS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Salvador Balaguer Jose Isael | Apoderado | 29/04/2016 | 04/09/2023 |
Sanz Martin Esther Barbara | Administrador Unico | 28/06/2023 | 04/09/2023 |
VERFRUTRANS SL | Socio Unico | 28/06/2023 | 04/09/2023 |
Roussel Rico Christine Andrea | Administrador Unico | 12/08/2020 | 28/06/2023 |
Badea Marius Lacian | Administrador Unico | 01/06/2015 | 12/08/2020 |
Gil Bardoll Vicente Pablo | Administrador Solidario | 05/04/2016 | 12/08/2020 |
Roussel Rico Christine Andrea | Administrador Solidario | 05/04/2016 | 12/08/2020 |
Badea Marius Lucian | Administrador Unico | 05/04/2016 | |
Roussel Rico Christine Andrea | Apoderado | 02/06/2015 | 04/12/2015 |
ACTOS BORME DE SPAIN CARGOTRANS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677, L 1238, F 142, S 8, H CS 37732, I/A 8 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677, L 1238, F 142, S 8, H CS 37732, I/A 8 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-12
- C/ LUXEMBURGO 73 - PARCELA 73 CIUDAD DEL TRANSPORT (CASTELLON DE LA PLANA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677, L 1238, F 142, S 8, H CS 37732, I/A 7 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Modificado el Artículo 4º de los estatutos sociales, por Cambio de Domicilio Social.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677, L 1238, F 142, S 8, H CS 37732, I/A 7 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677, L 1238, F 142, S 8, H CS 37732, I/A 7 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677, L 1238, F 142, S 8, H CS 37732, I/A 7 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-12
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677, L 1238, F 142, S 8, H CS 37732, I/A 7 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-12
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677, L 1238, F 141, S 8, H CS 37732, I/A 6 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677, L 1238, F 141, S 8, H CS 37732, I/A 6 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677, L 1238, F 141, S 8, H CS 37732, I/A 6 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-12