SPACEBOOST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Folgueroles, 17
Código Postal 08022
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SPACEBOOST SL
CIF B67350611
Capital Social 3975.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 02/01/2019
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Rodes Galobart Ignacio
VINCULACIONES DE SPACEBOOST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPACEBOOST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Callejon Muzelle Diego | Secretario No Consejero | 19/06/2019 | 05/01/2023 |
Callejon Muzelle Pablo | Consejero | 08/05/2019 | 05/01/2023 |
GRUPO GODO DE COMUNICACION SA | Consejero | 08/05/2019 | 05/01/2023 |
Morcillo Fungencio Albert | Consejero | 08/05/2019 | 05/01/2023 |
Planes Trillo Jorge | REPR.143 RRM | 11/02/2021 | 05/01/2023 |
Rodes Galobart Ignacio | Consejero | 08/05/2019 | 05/01/2023 |
Rodes Galobart Ignacio | Presidente | 19/06/2019 | 05/01/2023 |
Rodes Galobart Ignacio | Consejero Delegado Solidario | 19/06/2019 | 05/01/2023 |
Cerqueda Sole David | REPR.143 RRM | 08/05/2019 | 11/02/2021 |
ACTOS BORME DE SPACEBOOST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46880 , F 84, S 8, H B 534024, I/A 5 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 879/2022, AUTO FIRME DE FECHA 09/09/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46880 , F 84, S 8, H B 534024, I/A 5 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46880 , F 83, S 8, H B 534024, I/A 4 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46880 , F 83, S 8, H B 534024, I/A 4 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-08
- CL DE FOLGUEROLES NUM.17-25 B (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46880 , F 83, S 8, H B 534024, I/A 3 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-08
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46880 , F 83, S 8, H B 534024, I/A 2 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-08
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46880 , F 78, S 8, H B 534024, I/A 1 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-08
Dirección:CL TUSET NUM.32 P.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:02/01/19
Capital:3.975,00 Euros
Objeto social:DESARROLLO DE SOFTWARE PROPIO DE GESTION DEMEDIOS PUBLICITARIOS MULTICANAL PARA LA OPTIMIZACION Y AUTOMATIZACION DEL CATALOGO DE PRODUCTOS/SERVICIOS DEL ANUNCIANTE. ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46880 , F 78, S 8, H B 534024, I/A 1 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-08