SPAANSE HAM HOLDING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Consell de Cent, 373
Código Postal 08009
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SPAANSE HAM HOLDING SL
CIF B65320699
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 08/04/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SPAANSE HAM HOLDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPAANSE HAM HOLDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EURO ECONOMICS BARCELONA SL | Apoderado | 26/08/2010 | 30/08/2013 |
Jacobus Aart Oskam | Apoderado | 26/08/2010 | 30/08/2013 |
Rokus Van Nes | REPR.143 RRM | 11/05/2010 | 30/08/2013 |
RVN BEHEER SPAIN SL | Liquidador | 30/08/2013 | 30/08/2013 |
RVN BEHEER SPAIN SL | Administrador Unico | 11/05/2010 | 30/08/2013 |
ACTOS BORME DE SPAANSE HAM HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41885 , F 145, S 8, H B 394481, I/A 3 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41885 , F 145, S 8, H B 394481, I/A 3 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41885 , F 145, S 8, H B 394481, I/A 3 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41885 , F 144, S 8, H B 394481, I/A 2 (26/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41885 , F 142, S 8, H B 394481, I/A 1 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-08
Dirección:CL CONSELL DE CENT Num.373 P.2 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:08/04/10
Capital:3.500,00 Euros
Objeto social:LA ACTIVIDAD DE GESTION Y ADMINISTRACION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LOSFONDOS PROPIOS DE ENTIDADES NO RESIDENTES EN TERRITORIO ESPAÑOL,MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE ORGANIZACION DE MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41885 , F 142, S 8, H B 394481, I/A 1 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-08