SOVREN HOUSE GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social LG MUELLE ORIENTAL 1 EDIFICIO E
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social SOVREN HOUSE GROUP SL
CIF B66380148
Capital Social 106010.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 07/10/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Stephen Patrick White
VINCULACIONES DE SOVREN HOUSE GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOVREN HOUSE GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bertran Aliaga Ariadna | Apoderado | 03/02/2017 | 17/03/2021 |
Stephen Patrick White | Administrador Unico | 01/10/2020 | 17/03/2021 |
Bertran Aliaga Ariadna | Secretario No Consejero | 03/02/2017 | 20/02/2020 |
Helen Louise Warren | Vicepresidente | 03/02/2017 | 20/02/2020 |
Helen Louise Warren | Consejero | 03/02/2017 | 20/02/2020 |
John Charles Jones | Consejero | 03/02/2017 | 20/02/2020 |
Peña Boada Carlos | V-SEC NO CON | 03/02/2017 | 20/02/2020 |
Stephen Patrick White | Presidente | 03/02/2017 | 20/02/2020 |
Stephen Patrick White | Consejero | 03/02/2017 | 20/02/2020 |
Stephen Patrick White | Administrador Unico | 10/10/2014 | 03/02/2017 |
ACTOS BORME DE SOVREN HOUSE GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44492 , F 142, S 8, H B 457714, I/A 6 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1424/2020, AUTO FIRME DE FECHA 13/11/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44492 , F 142, S 8, H B 457714, I/A 6 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44492 , F 142, S 8, H B 457714, I/A 5 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-08
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44492 , F 142, S 8, H B 457714, I/A 4 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-08
- PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44492 , F 139, S 8, H B 457714, I/A 3 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 8: ORGANOS SOCIALES. ADICION A LOS ESTATUTOS DEL ARTICULO 8 BIS: CONSEJO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44492 , F 139, S 8, H B 457714, I/A 3 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-08
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 103.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 106.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.421,93 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44492 , F 139, S 8, H B 457714, I/A 3 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-08
Apoderado
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44492 , F 139, S 8, H B 457714, I/A 3 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44492 , F 139, S 8, H B 457714, I/A 3 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO,SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: MARITIM INTERNACIONAL I.Y.R SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44492 , F 139, S 8, H B 457714, I/A 2 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-08