SOVEREIGN REPUBLIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Onze de Setembre, 4
Código Postal 25199
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOVEREIGN REPUBLIC SL
CIF B25780099
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 20/05/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOVEREIGN REPUBLIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOVEREIGN REPUBLIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bosch Ayguade Jesus Ramon | Administrador Unico | 11/06/2014 | 06/05/2019 |
Bosch Ayguade Jesus Ramon | Liquidador | 06/05/2019 | 06/05/2019 |
MAGIC MEDIA & ENTERTAINMENT SPAIN SL | Socio Unico | 11/06/2014 | 06/05/2019 |
ACTOS BORME DE SOVEREIGN REPUBLIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1385 , F 190, S 8, H L 27783, I/A 3 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1385 , F 190, S 8, H L 27783, I/A 3 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1385 , F 190, S 8, H L 27783, I/A 3 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-25
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1385 , F 190, S 8, H L 27783, I/A 3 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1385 , F 190, S 8, H L 27783, I/A 3 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-25
- AVDA ONZE DE SETEMBRE 4 BAJOS (LLEIDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1385 , F 189, S 8, H L 27783, I/A 2 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1385 , F 186, S 8, H L 27783, I/A 1 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-25
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1385 , F 186, S 8, H L 27783, I/A 1 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-25
Dirección:PQUE CIENTIFIC I TECNOLOGIC AGROALIMENTARI DE LLEI (LLEIDA)
Comienzo de operaciones:20/05/14
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La creación, compraventa y distribución de software para equipos y dispositivos electrónicos y la prestación de servicios de estudio y análisis de procesos informáticos en general
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1385 , F 186, S 8, H L 27783, I/A 1 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-25