SOUTH FRANCE CORPORATE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 12
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOUTH FRANCE CORPORATE SL
CIF B88384136
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/04/2019
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario ENEAS PROYECTOS SL
VINCULACIONES DE SOUTH FRANCE CORPORATE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOUTH FRANCE CORPORATE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENEAS PROYECTOS SL | Socio Unico | 13/06/2019 | 25/10/2022 |
Gimeno Alvargonzalez Jaime | Administrador Solidario | 13/06/2019 | 25/10/2022 |
Gimeno Alvargonzalez Jaime | Liquidador Solidario | 25/10/2022 | 25/10/2022 |
Smith Gonzalez Juan Carlos | Administrador Solidario | 13/06/2019 | 25/10/2022 |
Smith Gonzalez Juan Carlos | Liquidador Solidario | 25/10/2022 | 25/10/2022 |
Triguero Gomez Luis Miguel | Administrador Unico | 14/05/2019 | 13/06/2019 |
ACTOS BORME DE SOUTH FRANCE CORPORATE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39181 , F 131, S 8, H M 696052, I/A 4 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39181 , F 131, S 8, H M 696052, I/A 4 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39181 , F 131, S 8, H M 696052, I/A 4 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39181 , F 131, S 8, H M 696052, I/A 4 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
- C/ VELAZQUEZ 12, 5º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39181 , F 131, S 8, H M 696052, I/A 3 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 149 2º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39181 , F 131, S 8, H M 696052, I/A 2 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-28
- Producción de energía eléctrica de otros tipos. La actividad, negocio y promoción inmobiliaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39181 , F 131, S 8, H M 696052, I/A 2 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39181 , F 131, S 8, H M 696052, I/A 2 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39181 , F 131, S 8, H M 696052, I/A 2 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39181 , F 131, S 8, H M 696052, I/A 2 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-28