SOUTH EUROPE RENTAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA MURCIA-SAN JAVIER, PARQUE EMPRESARIAL POLARIS
Municipio Torre-Pacheco
Provincia Murcia
Razón Social SOUTH EUROPE RENTAL SL
CIF B91435065
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Fecha de Constitución 02/11/2004
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Granados Cabrera Andres
Propietario PRAMAC IBERICA SA
VINCULACIONES DE SOUTH EUROPE RENTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOUTH EUROPE RENTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Granados Cabrera Andres | Administrador Unico | 26/05/2010 | 14/10/2010 |
PRAMAC IBERICA SA | Socio Unico | 01/07/2010 | 14/10/2010 |
Gomez Marquez Angel Miguel | Consejero Delegado Solidario | 26/05/2010 | |
Gomez Marquez Angel Miguel | Presidente | 26/05/2010 | |
Gomez Marquez Angel Miguel | Consejero | 26/05/2010 | |
Maldonado Rodrigo Juan Jose | Consejero Delegado Solidario | 26/05/2010 | |
Maldonado Rodrigo Juan Jose | Secretario | 26/05/2010 | |
Maldonado Rodrigo Juan Jose | Consejero | 26/05/2010 | |
Verdu Ferrer Jorge Javier | Secretario | 26/05/2010 | 26/05/2010 |
Verdu Ferrer Jorge Javier | Consejero | 26/05/2010 | 26/05/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOUTH EUROPE RENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 6, S 8, H MU 73817, I/A 4 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 6, S 8, H MU 73817, I/A 4 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-159-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 6, S 8, H MU 73817, I/A 3 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-30
- CTRA MURCIA-SAN JAVIER, PARQUE EMPRESARIAL POLARIS (TORRE-PACHECO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 6, S 8, H MU 73817, I/A 2 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8, H SE 61288 (04/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-114-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8, H SE 61288 (10/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-114-41
- Extendida Diligencia Provisional de Cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberse expedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a la provincia de MURCIA.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4113 , F 155, S 8, H SE 61288, I/A 6 A (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4113 , F 155, S 8, H SE 61288, I/A 6 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4113 , F 155, S 8, H SE 61288, I/A 6 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-41