SOTOIN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Grecia, 1
Código Postal 45005
Municipio Toledo
Provincia Toledo
Razón Social SOTOIN SA
CIF A45731338
Capital Social 72000.0 Euros
Actividad Obras hidráulicas
Fecha de Constitución 22/02/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SOTOIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOTOIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Espinosa De Los Monteros Herrera Alfonso | Apoderado Solidario | 29/07/2010 | 09/07/2020 |
Garcia Garcia Enriqueta Almudena | Administrador Solidario | 29/03/2010 | 09/07/2020 |
Garcia Garcia Luis Maria | Administrador Solidario | 29/03/2010 | 09/07/2020 |
Sanchez Picon Marcos | Apoderado Solidario | 01/06/2010 | 09/07/2020 |
Voces Garcia Miguel | Apoderado Solidario | 29/07/2010 | 09/07/2020 |
Voces Garcia Miguel | Liquidador | 09/07/2020 | 09/07/2020 |
Carramiñana Alonso Ricardo | Apoderado Solidario | 01/06/2010 | 16/06/2011 |
ACTOS BORME DE SOTOIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 59, S 8, H TO 31481, I/A 9 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 59, S 8, H TO 31481, I/A 9 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-45
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 59, S 8, H TO 31481, I/A 9 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-45
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 59, S 8, H TO 31481, I/A 9 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-45
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 59, S 8, H TO 31481, I/A 8 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-45
- PLAZA GRECIA 1 Ptl.2 1º - OFICINA 16 (TOLEDO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 59, S 8, H TO 31481, I/A 7 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-45
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-145-45
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 59, S 8, H TO 31481, I/A 6 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-45
- Desembolsado: 54.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1493 , F 225, S 8, H TO 31481, I/A 5 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-82-45
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1493 , F 225, S 8, H TO 31481, I/A 4 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-45