SOTOGRANDE SAILING CENTRE SL - EXTINGUIDA
Dirección social URB RIVIERA ANDALUZA 232 - AVENIDA DEL CARMEN KM 1
Municipio Estepona
Provincia Málaga
Razón Social SOTOGRANDE SAILING CENTRE SL
CIF B92474998
Capital Social 72144.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 10/10/2003
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SOTOGRANDE SAILING CENTRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOTOGRANDE SAILING CENTRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bones Andrew Gordon | Administrador Solidario | 03/06/2011 | 20/01/2016 |
Jones Richard Anthony | Liquidador | 20/01/2016 | 20/01/2016 |
Jones Richard Anthony | Administrador Solidario | 03/06/2011 | 20/01/2016 |
Bones Andrew Gordon | Socio Unico | 04/10/2010 | 03/06/2011 |
Bones Andrew Gordon | Administrador Unico | 04/10/2010 | 03/06/2011 |
Madsen Erik Berg | Administrador Unico | 04/10/2010 |
ACTOS BORME DE SOTOGRANDE SAILING CENTRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3379, L 2291, F 125, S 8, H MA 65323, I/A 4 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3379, L 2291, F 125, S 8, H MA 65323, I/A 4 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3379, L 2291, F 125, S 8, H MA 65323, I/A 4 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3379, L 2291, F 125, S 8, H MA 65323, I/A 4 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-171-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3379, L 2291, F 124, S 8, H MA 65323, I/A 3 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-29
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 69.138,00 | Euros |
Capital Actual: | 72.144,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.300,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3379, L 2291, F 124, S 8, H MA 65323, I/A 3 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3379, L 2291, F 124, S 8, H MA 65323, I/A 3 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3379, L 2291, F 124, S 8, H MA 65323, I/A 3 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3379, L 2291, F 124, S 8, H MA 65323, I/A 3 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-29