SOTO PALACIOS SA - EXTINGUIDA
Municipio Daganzo de Arriba
Provincia Madrid
Razón Social SOTO PALACIOS SA
CIF A78907029
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SOTO PALACIOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOTO PALACIOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallego Gil Guillermo | Secretario | 21/01/2015 | |
Gallego Gil Guillermo | Consejero | 14/05/2010 | 21/01/2015 |
Gallego Godin Gonzalo | Liquidador | 21/01/2015 | 21/01/2015 |
Gallego Godin Gonzalo | Consejero | 14/05/2010 | 21/01/2015 |
Gallego Godin Gonzalo | Presidente | 12/07/2011 | 21/01/2015 |
Gallego Lopez Juan Carlos | Secretario | 14/05/2010 | 21/01/2015 |
Gallego Lopez Juan Carlos | Consejero | 14/05/2010 | 21/01/2015 |
Gallego Godin Gonzalo | Vicepresidente | 14/05/2010 | 12/07/2011 |
Godin Martin Nieto Maria Emilia | Presidente | 14/05/2010 | 12/07/2011 |
Godin Martin Nieto Maria Emilia | Consejero | 14/05/2010 | 12/07/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOTO PALACIOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5534 , F 215, S 8, H M 90558, I/A 12 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5534 , F 215, S 8, H M 90558, I/A 12 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5534 , F 215, S 8, H M 90558, I/A 12 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5534 , F 215, S 8, H M 90558, I/A 12 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5534 , F 215, S 8, H M 90558, I/A 11 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-28
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5534 , F 215, S 8, H M 90558, I/A 11 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-213-28
- SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 10&, EL NOMBRAMIENTO COMO SECRETARIO DE GALLEGO LOPEZ JUAN CARLOS, SIENDO LO CORRECTO GALLEGO GIL GUILLERMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5534 , F 41, S 8, H M 90558, I/A 10 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
- Otras modificaciones estatutarias: 1-31. Otros.-REFUNDICION DE ESTATUTOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5534 , F 41, S 8, H M 90558, I/A 10 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-28
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5534 , F 41, S 8, H M 90558, I/A 10 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-28