SOTNEVAR GESTION SL
Dirección social Cl Milanesat, 29
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social SOTNEVAR GESTION SL
CIF B63452528
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 26/02/2004
Teléfono 93 203 10 55
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOTNEVAR GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTNEVAR GESTION SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36376 , F 166, S 8, H B 286995, I/A 10 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
- En el BORME no.33/2018 y con referencia 74517 NO PROCEDE EL CESE DE MINTRAX 5000 SL Y SU REPRESENTANTE COMO ADM.UNICO DE SOTNEVAR GESTION SL,PRACTICADO EL 8/2/18,COMO CONSECUENCIA DE LA LIQUIDACION DE LA PRIMERA,YA QUE SEGUN INS. 10 LA SOCIEDAD RENUNCIO EN FECHA ANTERIOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36376 , F 166, S 8, H B 286995, I/A 9 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2019-18-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36376 , F 166, S 8, H B 286995, I/A 9 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.10:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36376 , F 165, S 8, H B 286995, I/A 8 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36376 , F 165, S 8, H B 286995, I/A 8 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36376 , F 165, S 8, H B 286995, I/A 8 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36376 , F 165, S 8, H B 286995, I/A 7 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36376 , F 165, S 8, H B 286995, I/A 6 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36376 , F 164, S 8, H B 286995, I/A 5 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36376 , F 164, S 8, H B 286995, I/A 4 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-08