SOTHEBY'S FINE ART SL - EXTINGUIDA
Razón Social SOTHEBY'S FINE ART SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SOTHEBY'S FINE ART SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOTHEBY'S FINE ART SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Schader Alexandra Michaela | Administrador Mancomunado | 09/10/2023 | 23/11/2023 |
Zubillaga Arechederra Aurora | Administrador Mancomunado | 09/10/2023 | 23/11/2023 |
Zubillaga Arechederra Aurora | Liquidador | 23/11/2023 | 23/11/2023 |
Fahey Sebastian | Consejero | 06/08/2020 | 09/10/2023 |
Schader Alexandra Michaela | Secretario | 06/08/2020 | 09/10/2023 |
Schader Alexandra Michaela | Consejero | 06/08/2020 | 09/10/2023 |
Zubillaga Arechederra Aurora | Consejero | 06/03/2013 | 09/10/2023 |
Zubillaga Arechederra Aurora | Presidente | 06/03/2013 | 09/10/2023 |
Graham Lord Clive | Consejero | 31/03/2014 | 06/08/2020 |
Prasens Jan | Secretario | 24/08/2018 | 06/08/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOTHEBY'S FINE ART SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1208 , F 222, S 8, H M 22850, I/A 27 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1208 , F 222, S 8, H M 22850, I/A 27 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1208 , F 222, S 8, H M 22850, I/A 27 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-28
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1208 , F 222, S 8, H M 22850, I/A 27 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1208 , F 221, S 8, H M 22850, I/A 26 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1208 , F 221, S 8, H M 22850, I/A 26 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1208 , F 221, S 8, H M 22850, I/A 26 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1208 , F 221, S 8, H M 22850, I/A 25 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1208 , F 221, S 8, H M 22850, I/A 25 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1208 , F 221, S 8, H M 22850, I/A 24 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-168-28