SOTERRA INFRAESTRUCTURAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monte Carmelo, 1
Código Postal 41011
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOTERRA INFRAESTRUCTURAS SL
CIF B91841809
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 20/10/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOTERRA INFRAESTRUCTURAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOTERRA INFRAESTRUCTURAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Vera Domingo | Administrador Unico | 02/04/2012 | 22/11/2013 |
Gonzalez Vera Domingo | Liquidador | 22/11/2013 | 22/11/2013 |
Dorado Espillaque Jose Ramon | Administrador Unico | 08/03/2011 | 02/04/2012 |
Dorado Espillaque Jose Ramon | Apoderado | 20/01/2011 | 02/04/2012 |
Iribarren Marin Jose Luis | Administrador Unico | 09/11/2009 | 08/03/2011 |
Dorado Espillaque Jose Ramon | Socio Unico | 09/11/2009 | 26/01/2010 |
ACTOS BORME DE SOTERRA INFRAESTRUCTURAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5152 , F 113, S 8, H SE 84262, I/A 6 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5152 , F 113, S 8, H SE 84262, I/A 6 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-41
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5152 , F 113, S 8, H SE 84262, I/A 6 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5152 , F 113, S 8, H SE 84262, I/A 6 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-41
- C/ MONTECARMELO NUMERO 1-5º C (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5152 , F 113, S 8, H SE 84262, I/A 5 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5152 , F 113, S 8, H SE 84262, I/A 5 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5152 , F 113, S 8, H SE 84262, I/A 5 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5152 , F 113, S 8, H SE 84262, I/A 5 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5152 , F 113, S 8, H SE 84262, I/A 5 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-41
- GTA FERNANDO QUIÑONES S/N - EDIFICIO CENTRIS, PLAN (TOMARES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5152 , F 112, S 8, H SE 84262, I/A 4 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-41