SOTEMED SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Amador de los Rios, 33
Código Postal 41003
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOTEMED SL
CIF B91887273
Capital Social 91367.0 Euros
Actividad Comercio de energía eléctrica
Fecha de Constitución 08/07/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOTEMED SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOTEMED SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Agudo Alvaro Mario | Apoderado | 06/09/2010 | 20/09/2021 |
Gonzalez Agudo Alvaro Mario | Administrador Unico | 18/05/2017 | 20/09/2021 |
Gonzalez Agudo Alvaro Mario | Liquidador Unico | 20/09/2021 | 20/09/2021 |
Martinez Tellechea Ivan | Apoderado | 07/06/2013 | 20/09/2021 |
Martinez Tellechea Ivan | Administrador Unico | 13/01/2017 | 18/05/2017 |
Gonzalez Agudo Julian Antonio | Administrador Unico | 27/08/2010 | 13/01/2017 |
ACTOS BORME DE SOTEMED SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6306 , F 60, S 8, H SE 87121, I/A 9 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6306 , F 60, S 8, H SE 87121, I/A 9 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6306 , F 60, S 8, H SE 87121, I/A 9 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6306 , F 60, S 8, H SE 87121, I/A 9 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6306 , F 60, S 8, H SE 87121, I/A 9 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6306 , F 60, S 8, H SE 87121, I/A 8 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6306 , F 60, S 8, H SE 87121, I/A 8 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-41
- La venta de suministros industriales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5271 , F 163, S 8, H SE 87121, I/A 7 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5271 , F 163, S 8, H SE 87121, I/A 7 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5271 , F 163, S 8, H SE 87121, I/A 7 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-41