SOTELTUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda El Jablillo, S/N
Código Postal 35508
Municipio Teguise
Provincia Las Palmas
Razón Social SOTELTUR SL
CIF B80778053
Actividad Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario OCCITEL SL
VINCULACIONES DE SOTELTUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOTELTUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garnica Alvarez Alonso Juan | Consejero | 15/04/2009 | 16/03/2012 |
Giraldez Quiroga Joaquin | Secretario | 15/04/2009 | 16/03/2012 |
OCCITEL SL | Socio Unico | 03/10/2011 | 30/01/2012 |
Aznar Alba Ambrosio | Secretario | 15/04/2009 | |
Aznar Alba Ambrosio | Consejero Delegado Solidario | 15/04/2009 | |
Aznar Alba Ambrosio | Consejero | 15/04/2009 |
ACTOS BORME DE SOTELTUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 58, S 8, H IL 2873, I/A 24 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-35
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 58, S 8, H IL 2873, I/A 24 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-228-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 58, S 8, H IL 2873, I/A 23 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-238-35
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2010-9-35
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 58, S 8, H IL 2873, I/A 22 (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-35
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 58, S 8, H IL 2873, I/A 22 (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-35