SOTARRAÑO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria Tubau, 4
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOTARRAÑO SL
CIF B81603169
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Propietario BOOMERANG TV SA
VINCULACIONES DE SOTARRAÑO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOTARRAÑO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOOMERANG TV SA | Socio Unico | 28/08/2009 | 11/10/2011 |
Ricote Saugar Pedro | Administrador Unico | 28/08/2009 | 11/10/2011 |
Quintana De Uña Gregorio | Socio Unico | 18/08/2009 | 28/08/2009 |
Quintana De Uña Gregorio | Administrador Unico | 28/08/2009 |
ACTOS BORME DE SOTARRAÑO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11787 , F 18, S 8, H M 185060, I/A 6 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11787 , F 18, S 8, H M 185060, I/A 6 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11787 , F 18, S 8, H M 185060, I/A 6 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-199-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-28
- C/ MARIA TUBAU 4 4º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11787 , F 17, S 8, H M 185060, I/A 5 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11787 , F 17, S 8, H M 185060, I/A 5 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11787 , F 17, S 8, H M 185060, I/A 5 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11787 , F 17, S 8, H M 185060, I/A 4 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11787 , F 17, S 8, H M 185060, I/A 3 (18/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-28