SOT ELECTRONICS GIFTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG LLANOS DE LA ESTACION, CALLE MARCONI 1
Municipio Zuera
Provincia Zaragoza
Razón Social SOT ELECTRONICS GIFTS SL
CIF B99399750
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 28/01/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario GRUPO DE EMPRESAS PAZ SALINAS SL
VINCULACIONES DE SOT ELECTRONICS GIFTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOT ELECTRONICS GIFTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO DE EMPRESAS PAZ SALINAS SL | Socio Unico | 10/03/2014 | 24/01/2017 |
Lopez Borao Francisco Javier | Apoderado | 08/07/2014 | 24/01/2017 |
Paz Salinas Carlos Maria | Administrador Unico | 10/03/2014 | 24/01/2017 |
Sancho Rocher Fernando-anton | Apoderado | 08/07/2014 | 24/01/2017 |
ACTOS BORME DE SOT ELECTRONICS GIFTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4027 , F 209, S 8, H Z 56298, I/A 4 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4027 , F 209, S 8, H Z 56298, I/A 4 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4027 , F 209, S 8, H Z 56298, I/A 4 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4027 , F 209, S 8, H Z 56298, I/A 4 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4027 , F 208, S 8, H Z 56298, I/A 3 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4027 , F 208, S 8, H Z 56298, I/A 2 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4027 , F 206, S 8, H Z 56298, I/A 1 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4027 , F 206, S 8, H Z 56298, I/A 1 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-50
Dirección:POLIG LLANOS DE LA ESTACION, CALLE MARCONI 1 (ZUERA)
Comienzo de operaciones:28/01/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La exportación e importación, compra, venta, distribución, comercialización y operaciones de mercado o merchandising nivel nacional e internacional de todo tipo de artículos electrónicos, para el hogar y de regalo, así como complementos de ropa en general, artesanía, juego, menaje y complementos de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4027 , F 206, S 8, H Z 56298, I/A 1 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-50