SOSA & M. A. A. D. SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Tamarit, 155
Código Postal 08015
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOSA & M. A. A. D. SL
CIF B65803629
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Fecha de Constitución 16/05/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SOSA & M. A. A. D. SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOSA & M. A. A. D. SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrer Gaya Lluis | Administrador Solidario | 23/05/2023 | 27/11/2023 |
Homs Ferret Maria Del Carme | Administrador Solidario | 23/05/2023 | 27/11/2023 |
Aiza Monzonis Anna | Administrador Mancomunado | 15/06/2021 | 23/05/2023 |
Monzonis Aldave Maria Mercedes | Administrador Mancomunado | 15/06/2021 | 23/05/2023 |
Sosa Naranjo Antonio | Apoderado | 07/12/2012 | 23/05/2023 |
Monzonis Aldave Maria Mercedes | Administrador Unico | 31/05/2012 | 15/06/2021 |
ACTOS BORME DE SOSA & M. A. A. D. SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43208 , F 102, S 8, H B 426948, I/A 6 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-08
- CL TAMARIT NUM.155 BAJOS (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43208 , F 101, S 8, H B 426948, I/A 5 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43208 , F 101, S 8, H B 426948, I/A 5 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-08
Administrador Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43208 , F 101, S 8, H B 426948, I/A 5 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43208 , F 101, S 8, H B 426948, I/A 4 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43208 , F 101, S 8, H B 426948, I/A 4 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43208 , F 100, S 8, H B 426948, I/A 3 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.2.- OBJETO SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43208 , F 100, S 8, H B 426948, I/A 2 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43208 , F 96, S 8, H B 426948, I/A 1 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-08
Dirección:CL LES MELIES Num.9 ESC.A (VILANOVA I LA GELTRU)
Comienzo de operaciones:16/05/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA CORREDURIA DE SEGUROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43208 , F 96, S 8, H B 426948, I/A 1 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-08