SORLINDA INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Cantabria, S/N
Código Postal 28660
Municipio Boadilla del Monte
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SORLINDA INVESTMENTS SL
CIF B88167002
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 25/07/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario BANCO SANTANDER SA
VINCULACIONES DE SORLINDA INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SORLINDA INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Socio Unico | 01/08/2019 | 30/11/2020 |
Bruzon Barreras Guillermo | Administrador Solidario | 01/08/2019 | 30/11/2020 |
Cuenca Ruiz Seiquer Jose | Administrador Solidario | 01/08/2019 | 30/11/2020 |
GESBAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GLOBALES SL | Apoderado | 20/08/2019 | 30/11/2020 |
Rodriguez Andrade Jaime | Administrador Solidario | 01/08/2019 | 30/11/2020 |
Ibiza Property Investment Limited | Socio Unico | 15/10/2018 | 01/08/2019 |
Nahum Stephane Abraham Joseph | Administrador Solidario | 28/11/2018 | 01/08/2019 |
Sawyer Eileen Marie | Administrador Solidario | 28/11/2018 | 01/08/2019 |
O'driscoll Patrick Colin | Administrador Unico | 22/10/2018 | 28/11/2018 |
De La Cruz Fernandez Leticia | Administrador Solidario | 09/08/2018 | 22/10/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SORLINDA INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37943 , F 184, S 8, H M 675652, I/A 8 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
- Nota marginal de cierre provisional de la hoja registral por plazo de 6 meses de conformidad con lo preceptuado en el articulo 231 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37943 , F 183, S 8, H M 675652, I/A 7m (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37943 , F 183, S 8, H M 675652, I/A 7 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-163-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37943 , F 183, S 8, H M 675652, I/A 6 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28
- 1. Los servicios correspondientes a la gestión integral urbanística e inmobiliaria, consistentes en asesorar, documentar y gestionar proyectos, inversiones o actuaciones urbanísticas o inmobiliarias, pudiendo a tal efecto, realizar todo tipo de actividades, negocios, convenios y contratos, relaciona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37943 , F 180, S 8, H M 675652, I/A 5 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28
- AVDA DE CANTABRIA S/N - CIUDAD GRUPO SANTANDER (BOADILLA DEL MONTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37943 , F 180, S 8, H M 675652, I/A 5 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28
- MODIFICACION INTEGRAL DE ESTATUTOS.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37943 , F 180, S 8, H M 675652, I/A 5 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37943 , F 180, S 8, H M 675652, I/A 5 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37943 , F 180, S 8, H M 675652, I/A 5 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37943 , F 179, S 8, H M 675652, I/A 4 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28