SORG-KARRENA SERVICE IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ TXORIERRI 46 - POLIGONO IZARZA
Código Postal 48150
Municipio Sondika
Provincia Bizkaia
Razón Social SORG-KARRENA SERVICE IBERICA SL
CIF B95332540
Actividad Otras instalaciones en obras de construcción
Fecha de Constitución 13/09/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SORG-KARRENA SERVICE IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SORG-KARRENA SERVICE IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bilbao Ugarriza Juan Maria | Apoderado Mancomunado | 01/07/2010 | 10/06/2015 |
Fernandez Suarez Ivan Federico | Consejero | 19/04/2011 | 10/06/2015 |
Freitas Morna Alfonso Franz | Apoderado Mancomunado | 01/07/2010 | 10/06/2015 |
Helmut Sorg | Presidente | 10/06/2015 | |
Helmut Sorg | Consejero Delegado | 10/06/2015 | |
Helmut Sorg | Consejero | 10/06/2015 | |
Mestre Efigenia Vitor Manuel | Apoderado Mancomunado | 01/07/2010 | 10/06/2015 |
Reichmann Armin | Secretario No Consejero | 20/05/2015 | 10/06/2015 |
Reichmann Armin | Liquidador | 10/06/2015 | 10/06/2015 |
Reinhold Wenig | Consejero Delegado | 10/06/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SORG-KARRENA SERVICE IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4476 , F 190, S 8, H BI 40866, I/A 8 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4476 , F 190, S 8, H BI 40866, I/A 8 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4476 , F 190, S 8, H BI 40866, I/A 8 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-48
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4476 , F 190, S 8, H BI 40866, I/A 8 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-48
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4476 , F 189, S 8, H BI 40866, I/A 7 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-48
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4476 , F 189, S 8, H BI 40866, I/A 7 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-48
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4476 , F 189, S 8, H BI 40866, I/A 6 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-48
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4476 , F 189, S 8, H BI 40866, I/A 6 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-48
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4476 , F 188, S 8, H BI 40866, I/A 5 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-48