SORBUS INVESTIGACIONES AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 143
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SORBUS INVESTIGACIONES AIE
CIF V67947408
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 23/12/2021
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fundacion Centro Tecnoloxico De Telecomunicacions
VINCULACIONES DE SORBUS INVESTIGACIONES AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SORBUS INVESTIGACIONES AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fundacion Centro Tecnoloxico De Telecomunicacions | Socio Miembr | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
Fundacion Centro Tecnoloxico De Telecomunicacions | Socio Unico | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
Fundacion Centro Tecnoloxico De Telecomunicacions | Liquidador | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
Gonzalez-babe Iglesias Ramon | Liquidador | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
Gonzalez Martinez Jorge | Representante | 16/02/2022 | 31/10/2023 |
INVENTIUM CONSULTORIA DE PROYECTOS SL | Administrador Unico | 16/02/2022 | 31/10/2023 |
INVENTIUM CONSULTORIA DE PROYECTOS SL | Socio Miembr | 16/02/2022 | 31/10/2023 |
PRIMAFRIO SL | Socio Miembr | 13/12/2022 | 31/10/2023 |
VIBARCO SL | Socio Miembr | 16/02/2022 | 31/10/2023 |
ACTOS BORME DE SORBUS INVESTIGACIONES AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43096 , F 184, S 8, H M 761554, I/A 4 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43096 , F 184, S 8, H M 761554, I/A 4 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43096 , F 184, S 8, H M 761554, I/A 4 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43096 , F 184, S 8, H M 761554, I/A 4 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43096 , F 184, S 8, H M 761554, I/A 4 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
- Transmisión de las cuotas de participación de la Agrupación y consecuente separación de socios e incorporación de nuevo socio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43096 , F 183, S 8, H M 761554, I/A 3 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43096 , F 183, S 8, H M 761554, I/A 3 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43096 , F 183, S 8, H M 761554, I/A 3 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
- ADMISION DE SOCIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43096 , F 182, S 8, H M 761554, I/A 2 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43096 , F 182, S 8, H M 761554, I/A 2 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28