SOPORTE & EXPERTOS PASAPAS ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Josep Tarradellas, 38
Código Postal 08029
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOPORTE & EXPERTOS PASAPAS ESPAÑA SL
Capital Social 201870.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 06/02/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SOPORTE & EXPERTOS PASAPAS ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOPORTE & EXPERTOS PASAPAS ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francoise Marie Therese Catherine Dauplet Ep Bere | Apoderado Solidario | 28/05/2015 | 23/04/2023 |
Jesus Berecibar | REPR.143 RRM | 22/05/2012 | 23/04/2023 |
Jesus Berecibar | Liquidador | 23/04/2023 | 23/04/2023 |
Pas A Pas Sociedad Por Acciones Simplificada | Administrador Unico | 22/05/2012 | 23/04/2023 |
Navarro Pareja Joan | Apoderado | 22/05/2012 | 22/03/2013 |
ACTOS BORME DE SOPORTE & EXPERTOS PASAPAS ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43192 , F 214, S 8, H B 426282, I/A 8 (23/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43192 , F 214, S 8, H B 426282, I/A 8 (23/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43192 , F 214, S 8, H B 426282, I/A 8 (23/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-08
Capital Anterior: | 50.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 151.870,00 | Euros |
Capital Actual: | 201.870,00 | Euros |
Porcentaje: | 303,74 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43192 , F 214, S 8, H B 426282, I/A 7 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-08
- AV JOSEP TARRADELLAS Num.38 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43192 , F 214, S 8, H B 426282, I/A 6 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43192 , F 212, S 8, H B 426282, I/A 5 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: PAS A PAS, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43192 , F 212, S 8, H B 426282, I/A 4 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-08
- PS MANUEL GIRONA Num.75 P.AT PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43192 , F 212, S 8, H B 426282, I/A 3 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43192 , F 212, S 8, H B 426282, I/A 2 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-08
Administrador Unico
Apoderado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43192 , F 210, S 8, H B 426282, I/A 1 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08