SOPARCAMPO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santiago de Compostela, S/N
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SOPARCAMPO SA
CIF A28766558
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Coignard Patrick Louis Antoine Jean Marie
Propietario AUCHANHYPER SA
VINCULACIONES DE SOPARCAMPO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOPARCAMPO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUCHANHYPER SA | Socio Unico | 23/02/2016 | 23/09/2016 |
Coignard Patrick Louis Antoine Jean Marie | Administrador Unico | 11/02/2013 | 23/09/2016 |
Fernandez Rodriguez Isidro | Apoderado | 19/01/2009 | 23/09/2016 |
Garoz Esteban Emilio | Apoderado | 04/03/2013 | 19/11/2015 |
Coignard Patrick Louis Antoine Jean Marie | Vicepresidente | 11/02/2013 | |
Coignard Patrick Louis Antoine Jean Marie | Consejero Delegado | 11/02/2013 | |
Coignard Patrick Louis Antoine Jean Marie | Consejero | 11/02/2013 | |
Delom De Mezerac Xavier Marie Alain | Consejero | 11/02/2013 | |
Dubrulle Christophe Maurice Paule | Presidente | 11/02/2013 | |
Dubrulle Christophe Maurice Paule | Consejero | 11/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOPARCAMPO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24279 , F 173, S 8, H M 102729, I/A 34 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-28
- CANCELADOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD Y CERRADA LA HOJA REGISTRAL, AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD DE NACIONALIDAD FRANCESA "AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24279 , F 173, S 8, H M 102729, I/A 34 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-28
- CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA SOCIAL POR PLAZO DE SEIS MESES DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 RRM. POR HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD FRANCESA "AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24279 , F 172, S 8, H M 102729, I/A 33M (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-28
- El socio unico de la sociedad ha cambiado su denominación, que pasa a ser "AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24279 , F 172, S 8, H M 102729, I/A 33 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24279 , F 172, S 8, H M 102729, I/A 32 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24279 , F 172, S 8, H M 102729, I/A 31 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
- Otras modificaciones estatutarias: 13. Convocatoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24279 , F 171, S 8, H M 102729, I/A 30 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24279 , F 171, S 8, H M 102729, I/A 29 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: QUEDAN MODIFICADOS -IMPLICANDO EL CAMBIO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION, LOS ARTICULOS 3º, 4º, 7º. 9º, 10º, 12º, 16º, 18º, 19º, 20º, 21º, 23º, 25º, 26º Y 27ºDE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24279 , F 169, S 8, H M 102729, I/A 28 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24279 , F 169, S 8, H M 102729, I/A 28 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-28